Cevaplar

2012-10-13T19:53:26+03:00

Sonu 5 ile biten sayıların karesini almada önceki kısımdaki sayı 1 fazlası ile çarpılır ve 25 sayısının önüne yazılır. Örnek: 125 saysının karesini alırken; 125*125=15625 ancak yöntemi uygularsak 5 sayısından önceki kısım 12 dir. yani 5' ten önceki kısmı bir fazlasıyla çarpıp 25 sayısının önüne ekleyelim.
12*13=156 oluyor 156 yı 25 sayısının önüne yazarsak: 15625 çıkıyor. sonu 5 ile biten bütün sayıların karesini almada bu yöntem geçerlidi.

11 ile kolay yoldan 2 haneli sayıları çarpma ör: 23*11 derke 2 ile 3'ün arasını açıp 2+3=5 bulup 253 şeklinde yada 45*11 derken 4+5=9 deyip 495 eldeli çarpımlarda örnek 84*11 derken 8+4=12 deyip 2'yi yazarak eldeki biri 8'e ekleriz sonuç 942 

1000'e yakın sayıların karesi bulunurken örneğin 998'in karesi 1000-998=2 998-2=996 996 arkasına 3 sıfır 996000 başta bulunan 1000-998=2'nin karesi 4 996000+4=996004 

101 . 34 = 3434
101 . 45 = 4545
101 . 48 = 4848
...

sonu 4 ile biten sayıların karelerini alma. örn:64^2 bulalım. ilk olarak bu sayının 1 fazlasının karesi bulunur.yani(64+1)=65^2=4225 bunu bulurkende ılk yazdıgım msj da sonu 5 ıle bıtenlerın karesını bulma kuralından yapılır... daha sonra 64+65=129 son olarakta 4225-129=4096 yani 64^2=4096 sonu 6 ile bitenlerin karesini ise Örn=76^2=? once 1 eksiğinin karesi alınır.75^2=5625 sonra 76+75=151 son olarak 5625+151=5776 bulunur.

0